Curricula vitae del Segretario Generale e dei Dirigenti
Segretario Generale dott. Silvano Longo
Dirigente Area 1 dott. Maurizio Mozzato
Dirigente Area 2
Dirigente Area 3
Curricula Dirigenti cessati dall'incarico:
Ing. Roberto Lumine (Dirigente Area 3 fino al 31.12.2020)
Dott. Bruno Berto (Dirigente Area 2 fino al 31.12.2019)
Arch. Lionello Bortolato (Dirigente Area 2 con incarico a titolo gratuito fino al 31.07.2017)
Avv. Alessandro Scarpa (Dirigente Area 1 fino al 31.01.2014) pubblicazione scaduta
Ritorna alla sottosezione Dirigenti
Ritorna alla sezione Personale